Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sollentunahus nr 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eken i Vallentuna | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Värmdöhus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Visättra Ängar nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Hanviken | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Saleh, Delal | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-05 |