Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Life Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |