Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | D4 projektbyggarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Humanprogress AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Berglinge 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |