Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | LAPP Miltronic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fleximark Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LAPP Holding Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-24 |