Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | IVT Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |