Org.nr: 559094-7213
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aziz, Sroud | 2024-06-24 |
Styrelsesuppleant | Jalal, Sawin Jamal Jalal | 2023-03-11 |
Styrelseledamot | Tahir, Eman Rashid Tahir | 2021-12-24 |
Styrelseledamot | Othman, Mahnaz Qader Othman | 2021-12-02 |