Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SwedInside Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Scandinavian Expansion Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Scandinavian Expansion Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JR Hem AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Våra Hem på Österlen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Våra Hem på Österlen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MindSoulAurora AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Three P Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Rydenäs, Jan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Mörten 15 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Mörten 15 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |