Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Andred AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ambris Italien AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Höglandets Begravningstjänst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Runeborn, Andreas | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kalkstensbacken 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-29 |