Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Essbay AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastvallen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Fastvallen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | REIMNOR Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fastheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AEG 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Applied Energy Storage Group Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |