Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rune Birger Dahlén
Rune Birger Dahlén
19350815-XXXX
Ta kreditupplysning
Dahlén, Rune Birger är en man född den 15 augusti 1935 och är bosatt i Nora
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Batcat AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rune Birger Dahlén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-20
CÖ Birkastan AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Batcat AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Rune Birger Dahlén
Styrelseledamot
Per Erik Andreas Dahlén
Revisor
Carl Gustaf Henrik Hallgren
Tillbaka till sidans topp