Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rune Andreas Nyberg
Rune Andreas Nyberg
19730930-XXXX
Ta kreditupplysning
Rune Andreas Nyberg är en man född den 30 september 1973. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2024-04-25. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nyberg & Nyberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rune Andreas Nyberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-29
Caroline Power Healing AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nyberg & Nyberg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rune Gunnar Nyberg
Ordförande
Rune Gunnar Nyberg
Styrelseledamot
Göta Monica Nyberg
Styrelseledamot
Rune Andreas Nyberg
Styrelseledamot
Christian Erik Gunnar Nyberg
Tillbaka till sidans topp