Org.nr: 556380-0753
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Astesson, Stig Morgan | 2024-02-14 |
Huvudansvarig revisor | Tu, Xuan Cuong | 2024-01-31 |
Revisor | A2 Revision i Göteborg AB | 2024-01-31 |
Huvudansvarig revisor | Scott, Mats Christer | 2023-06-06 |
Extern verkställande direktör | Johannesson Kjellström, Olof Rune | 2022-03-05 |