Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-10 |