Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Ruhne, Mats | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Storia Wine AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Storia Wine AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Holy House Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Holy House Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vinsveparen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vinsveparen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BonSenso Wines AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Faluflinten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |