Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kosterfjord Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Kosterfjord Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |