Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Romin Demir
Romin Demir
19810129-XXXX
Ta kreditupplysning
Demir, Romin är en man född den 29 januari 1981 och är bosatt i Södertälje
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Majata AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Romin Demir har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-23
Rominma AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Majata AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Romin Demir
Styrelsesuppleant
Malkolm James Makdesi Elias
Tillbaka till sidans topp