Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ATSEVA Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ATSEVA Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ATSEVA Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |