Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Runan Hederstedt och Lövenheim Förvaltnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lövenheim Revisionsbyrå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tomas Johansson Revision Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | BINOW Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | STOREV Stockholmsrevisorerna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tres Amigos Revision AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Ekomarine AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Fastighetsaktiebolaget Skärmarbrinksvägen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2022-06-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-02 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-02 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-22 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-04 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-19 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |