Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rolf Styrbjörn Olofsson
Rolf Styrbjörn Olofsson
19480820-XXXX
Ta kreditupplysning
Olofsson, Rolf Styrbjörn är en man född den 20 augusti 1948 och är bosatt i Byske
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Micke's Hus & Bygg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rolf Styrbjörn Olofsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-14
ByskeBo AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-10-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Micke's Hus & Bygg Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Rolf Styrbjörn Olofsson
Huvudansvarig revisor
Hans Johan Nicklas Åström
Styrelseledamot
Rolf Mikael Olofsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp