Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rolf Rickard Myhrberg
Rolf Rickard Myhrberg
19690515-XXXX
Ta kreditupplysning
Rolf Rickard Myhrberg är en man född den 15 maj 1969. Han är folkbokförd i Norrköping sedan 2021-12-15. Norrköping ligger i Norrköping kommun, Östergötlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Myhrberg Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Conlega Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Conlega Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Conlega Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Conlega Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kimstad Kyrkby Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
My Bing Bom AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Conlega Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CMED Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CMED Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Conlega Ljura AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Conlega Ljura AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Crandon Dave Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Smedby IP Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sista Supen Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Conlega Klinga Park Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kolmården Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kolmården Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MTM Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Klinga Park Fastighet AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Klinga Park Förvaltare AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rolf Rickard Myhrberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-06
Sista versen 83657 AB
Fusion...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Myhrberg Utveckling AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Rickard Myhrberg
Styrelsesuppleant
Maria Therése Myhrberg
Tillbaka till sidans topp
Conlega Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Peter Hansson
Ordförande
Ulf Peter Hansson
Styrelseledamot
Rolf Rickard Myhrberg
Verkställande direktör
Rolf Rickard Myhrberg
Styrelseledamot
Marcus Lars Gustaf Jonsson
Tillbaka till sidans topp
Conlega Development AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Peter Hansson
Ordförande
Ulf Peter Hansson
Styrelseledamot
Rolf Rickard Myhrberg
Verkställande direktör
Rolf Rickard Myhrberg
Styrelseledamot
Marcus Lars Gustaf Jonsson
Tillbaka till sidans topp