Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2021-09-30 |