Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rolf Olov Anders Karlsson
Rolf Olov Anders Karlsson
19490812-XXXX
Ta kreditupplysning
Karlsson, Rolf Olov Anders är en man född den 12 augusti 1949 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Volvo Construction Equipment Europe AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Construction Equipment Rents AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Truck International Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisorssuppleant
Gorthon Lines Aktiebolag
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
VOLVO PENTA NORDEN Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Construction Equipment South America Services AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Volvo Construction Equipment International AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Construction Equipment Customer Support Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Wheel Loaders Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Articulated Haulers Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Prico Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jominn Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Construction Equipment Components AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Volvo Construction Equipment Cabs AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Volvo Penta Europe Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
AB Bolinder - Munktell
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lisardo Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Primetail AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Chengstone Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rolf Olov Anders Karlsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-28
Trøndern AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Volvo Construction Equipment Europe AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Rolf Olov Anders Karlsson
Styrelseledamot
Christopher John Rees
Ordförande
Christopher John Rees
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Extern firmatecknare
Hakon Gunnar Jonas Olinder
Styrelseledamot
Per Olof Anders Barreng
Verkställande direktör
Per Olof Anders Barreng
Styrelseledamot
Donal McKenna
Tillbaka till sidans topp
Volvo Construction Equipment Rents AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Rolf Olov Anders Karlsson
Extern verkställande direktör
Christopher John Rees
Styrelseledamot
Hakon Gunnar Jonas Olinder
Ordförande
Hakon Gunnar Jonas Olinder
Styrelseledamot
Per Mikael Alm
Styrelseledamot
Lena Maria Anglenius
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Volvo Truck International Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Rolf Olov Anders Karlsson
Styrelseledamot
Lars Arne Carlsson Lidman
Styrelseledamot
Claes Svedberg
Ordförande
Claes Svedberg
Styrelseledamot
Anna Christina Christensson
Verkställande direktör
Anna Christina Christensson
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp