Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |