Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Matias Lindberg Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Matias Lindberg Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Poeten | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-04 |
||
Prokurist Utträde: 2023-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |