Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | R.M. Öhmans Bygg & Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Magnus Öhman AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TÖC Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Magnus Öhman Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Byggskruven i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mr Race i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighets AB Hebek 37:45 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Fastighets AB Hebek 37:45 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bellacruz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Magnus Öhman Fastighetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Magnus Öhmans Fastighetsförädling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Agente Levomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |