Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bölverk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LBFAKCF HOLDING AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CANEDUDEV AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |