Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Provobis Holding Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Xyllyx Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CI Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RLR Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mountain Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Mountain Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |