Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Simon & Simon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Plåten | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-22 |