Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |