Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rolf Börje Attoff
Rolf Börje Attoff
19370404-XXXX
Ta kreditupplysning
Attoff, Rolf Börje är en man född den 4 april 1937 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Klippan Fastighetsförmedling på Lidingö Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rolf Börje Attoff har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisorssuppleant
Utträde: 2023-05-25
Bostadsföreningen nr 13 kvarteret Asken u.p.a.
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Klippan Fastighetsförmedling på Lidingö Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Rolf Börje Attoff
Styrelseledamot
Annika Madeleine Attoff Graffman
Tillbaka till sidans topp