Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rolf Arne Skoog
Rolf Arne Skoog
19651220-XXXX
Ta kreditupplysning
Skoog, Rolf Arne är en man född den 20 december 1965 och är bosatt i Jävrebyn
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nästa Generation Hellströms AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nästa Generation Hellströms AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ANdreas SAmuel BYGG AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ANdreas SAmuel BYGG AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
E-FYREN Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
E-FYREN Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RaSK Teknik i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
RaSK Teknik i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JE Scandinavia Electro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
JE Scandinavia Electro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hellströms Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hellströms Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hellströms Maskin & Transport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hellströms Maskin & Transport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nordic GeoMechanics Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Luleåhus nr 18
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rolf Arne Skoog har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-09
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-07-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nästa Generation Hellströms AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Arne Skoog
Ordförande
Rolf Arne Skoog
Styrelseledamot
Johanna Maria Olsen
Styrelseledamot
Per Andreas Hellström
Huvudansvarig revisor
Hans Johan Nicklas Åström
Styrelseledamot
Per Samuel Hellström
Verkställande direktör
Per Samuel Hellström
Styrelseledamot
Per Simon Hellström
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
ANdreas SAmuel BYGG AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Arne Skoog
Ordförande
Rolf Arne Skoog
Styrelseledamot
Johanna Maria Olsen
Styrelseledamot
Per Andreas Hellström
Verkställande direktör
Per Andreas Hellström
Huvudansvarig revisor
Hans Johan Nicklas Åström
Styrelseledamot
Per Samuel Hellström
Styrelseledamot
Per Simon Hellström
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
E-FYREN Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Arne Skoog
Ordförande
Rolf Arne Skoog
Styrelseledamot
Johanna Maria Olsen
Verkställande direktör
Johanna Maria Olsen
Styrelseledamot
Per Andreas Hellström
Huvudansvarig revisor
Hans Johan Nicklas Åström
Styrelseledamot
Per Samuel Hellström
Styrelseledamot
Per Simon Hellström
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp