Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kolvik Gård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | LGE konsulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Paroset AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Paroset AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Morlanda B&B AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |