Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nordic III Borlänge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |