Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Roland Albert Raattamaa
Roland Albert Raattamaa
19620725-XXXX
Ta kreditupplysning
Raattamaa, Roland Albert är en man född den 25 juli 1962 och är bosatt i Övertorneå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
The Lapland Connection AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Mawson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Fastighets bolaget Gränsservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tornedalen Servicecenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Napapiirin Kuljetus Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Redovisning & Ekonomi i Tornedalen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Solution Models House Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Tormets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
YBT SVERIGE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
JOAN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GreenThaiKök AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
SMB Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Käsivarren Kuljetus Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Riekkola Åkeri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Faumek AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
LamPress Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
KAKSIN HEMHJÄLP AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Maansiirto Vainio SWE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
M Sandqvist AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
AR Kuljetus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
JMH-Teknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Väg Team i Norrbotten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Team Hemppa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Tundra Works AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Lates Gräv & Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Konepappila AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Saarikoski Turist Logi & Maskinservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Hämeenaho Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
North Concrete Solutions AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Norr Ekonomi
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Roland Albert Raattamaa har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2023-06-17
Northern Bear Sverige AB
Konkurs...
Delgivningsbar person
Utträde: 2022-04-13
Pohjaset AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
The Lapland Connection AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Delgivningsbar person
Roland Albert Raattamaa
Styrelseledamot
Jyrki Ritanen
Styrelsesuppleant
Saana Monten
Tillbaka till sidans topp
Mawson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nick Demare
Styrelseledamot
Mikko Tapani Hyysalo
Extern firmatecknare
Roland Albert Raattamaa
Styrelseledamot
Michael Hudson
Ordförande
Michael Hudson
Revisor
Anna Elvira Stehn Wande
Tillbaka till sidans topp
Fastighets bolaget Gränsservice AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Delgivningsbar person
Roland Albert Raattamaa
Styrelsesuppleant
Mikko Särkelä
Styrelseledamot
Hannu Särkelä
Tillbaka till sidans topp