Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jubileumsfonden Avancez AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Chalmeristernas Handelsförening u.p.a. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2022-09-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-07-05 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-06-30 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-20 |