Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Middleeast Agency Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Greenhorizon International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RRE Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | RRE Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Bjule Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eveons Mobility Systems Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | RRE Consulting | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Greenhorizon International Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-18 |