Org.nr: 559076-6225
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fredgardh Huber, Malin Charlotte | 2023-12-03 |
Styrelseledamot | Häägg, Carl Mikael | 2023-12-03 |
Ordförande | Lagercrantz, Carl Fredrik | 2023-07-13 |
Styrelseledamot | Eriksson, Ulrika Helene | 2023-07-13 |
Styrelseledamot | Lagercrantz, Carl Fredrik | 2023-07-13 |
Verkställande direktör | Eriksson, Ulrika Helene | 2023-07-13 |
Styrelseledamot | Lynel, Peter | 2023-01-19 |
Huvudansvarig revisor | Medbrant, Eva Catrin | 2022-05-17 |