Org.nr: 556042-4912
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Gustavson, Håkan Magnus | 2024-04-24 |
Styrelseledamot | Gustavson, Håkan Magnus | 2024-04-24 |
Huvudansvarig revisor | Cranning, Jeanette Elisabeth | 2023-09-22 |
Styrelseledamot | Tham, Margaret Helena Maria | 2022-09-23 |
Styrelseledamot | Ekelund Carrick, Hans Andreas | 2022-04-20 |