Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Robil Robin Öz
Robil Robin Öz
19810712-XXXX
Ta kreditupplysning
Robil Robin Öz är en man född den 12 juli 1981. Han är folkbokförd i Hägersten sedan 2021-02-12. Hägersten ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Skandinaviska småhus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Robil Robin Öz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-12
R1 EL. Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Skandinaviska småhus AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Robil Robin Öz
Styrelseledamot
Elkhan Guseinov
Tillbaka till sidans topp