Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-04 |