Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Robert Nils Lantz
Robert Nils Lantz
19710528-XXXX
Ta kreditupplysning
Lantz, Robert Nils är en man född den 28 maj 1971 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lantz International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Robert Nils Lantz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-26
Stay Smart Top Tower AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lantz International AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Conny Nils Lantz
Verkställande direktör
Conny Nils Lantz
Styrelsesuppleant
Monica Anna Elisabet Lantz
Styrelsesuppleant
Robert Nils Lantz
Huvudansvarig revisor
Mats Johan Jakobsson
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp