Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Certo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Storskogen Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vimian Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Certo Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-28 |