Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Barcid Invest Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |