Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bluemanage Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bluemanage Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Navigo Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Eventica | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |