Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | PN Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grumpa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vironova Thionation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bygg & kvalitetkonsult i Nykvarn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AlmAR Ekonomibyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | AlmAR Ekonomibyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AlmAR Finans & Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | AlmAR Finans & Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | AlmAR Ekonomibyrå | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |