Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Scandinavian Steel Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Provectus i Stockholm Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | P&P i Sthlm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Robert Löwenberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Saibon Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |