Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Detio Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Detio Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Ripstrand, Torbjörn | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-01 |