Org.nr: 556975-5167
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Tiberg, Peter Andreas | 2024-04-11 |
Extern verkställande direktör | Ljungqvist, Martin Bengt Gustaf | 2023-06-06 |
Styrelseledamot | Obolenskaja-Ivarsson, Lana | 2023-06-01 |
Ordförande | Olsson, Karl Arne Thomas | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Moldén, Jan-Erik Bertil | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Olsson, Karl Arne Thomas | 2022-07-06 |