Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | FCG Fonder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Advisense Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Advisense MidCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Advisense Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gabrik Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kran og Industri Service KIS HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Surbrunn nr 8 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-17 |