Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rikard Ingemar Fredrik Ström
Rikard Ingemar Fredrik Ström
19610721-XXXX
Ta kreditupplysning
Rikard Ingemar Fredrik Ström är en man född den 21 juli 1961. Han är folkbokförd i sedan 2005-04-16. ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Pennstället 90 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rikard Ingemar Fredrik Ström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-08
Pennstället 44 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-29
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Pennstället 90 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rikard Ingemar Fredrik Ström
Styrelsesuppleant
Bo Olov Johansson
Delgivningsbar person
Bo Olov Johansson
Tillbaka till sidans topp